Hanes ariannol HOSPICE IN THE WEALD
Rhif yr elusen: 280276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.42m | £11.57m | £10.89m | £11.05m | £13.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.67m | £10.19m | £10.43m | £11.07m | £11.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £879.27k | £1.05m | £4.50m | £1.03m | £1.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.44m | £6.72m | £4.54m | £4.59m | £6.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.69m | £241.75k | £1.28m | £190.95k | £4.72m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.27m | £4.60m | £5.08m | £6.27m | £1.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.32k | £15.93k | £1.02k | £187 | £123.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.74m | £1.44m | £1.25m | £1.14m | £2.92m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.06m | £6.79m | £7.45m | £7.55m | £7.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.62m | £3.41m | £2.98m | £3.52m | £3.60m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.33k | £25.00k | £24.40k | £29.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £24.65k | £0 | £79.32k | £76.57k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.