Hanes ariannol GREAT YARMOUTH PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 280628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £676.84k | £469.58k | £612.44k | £788.61k | £515.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £714.62k | £376.28k | £516.24k | £725.94k | £501.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £543.08k | N/A | £530.59k | £630.53k | £397.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.82k | N/A | £52.21k | £48.09k | £55.52k | |
|
Incwm - Arall | £77.94k | N/A | £29.64k | £109.99k | £63.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £594.63k | N/A | £449.74k | £698.38k | £476.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £119.99k | N/A | £66.50k | £27.56k | £25.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.