Hanes ariannol THE BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 281213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.53m | £4.63m | £5.35m | £5.39m | £5.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.77m | £3.99m | £4.30m | £4.52m | £5.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £136.00k | £129.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.00k | £37.00k | £419.00k | £187.00k | £130.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £60.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.61m | £4.47m | £4.74m | £5.03m | £4.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £37.00k | £222.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £176.00k | £105.00k | £130.00k | £157.00k | £198.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.70m | £17.00k | £0 | £20.00k | £19.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.75m | £3.97m | £4.24m | £4.47m | £5.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.00k | £24.00k | £54.00k | £56.00k | £59.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £14.00k | £13.00k | £16.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.00k | £24.00k | £3.00k | £56.00k | £59.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.