Dogfen lywodraethu THE LIGHTHOUSE
Rhif yr elusen: 283085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 JUL 1981 AS AMENDED ON 01 OCT 1987 AS AMENDED ON 05 JUN 1992 AS AMENDED ON 01 MAY 2007 AS AMENDED ON 05 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN TOLLESBURY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TOLLESBURY AND ENVIRONE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.