ymddiriedolwyr DEVELOPMENT STUDIES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 283670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Emma Mawdsley | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||
Dr Eyob Balcha Gebremariam | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||
Zechariahs Benapugha Owutuamor | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Dr Touseef Yousuf Mir | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Sheila Chebet Ronoh | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Prof Michael Jennings | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Dr Ingrid Kvangraven | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Prof Indrajit Roy | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|||||
Prof Shailaja Fennell | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|||||
Prof Peter Taylor | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|||||
Dr Annalisa Prizzon | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Prof Jonathan Fisher | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Prof Naila Kabeer | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|||||
Prof Uma Kambhampati | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
||||
Prof Laura Emma Camfield | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.