ymddiriedolwyr EDENBRIDGE VOLUNTARY TRANSPORT SERVICE
Rhif yr elusen: 283968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Patricia Gillian Davison | Cadeirydd | 14 June 2017 |
|
|
||||||
Gavin Douglas Raeburn-Ward | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|||||||
Julia Ann Busby | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||
Teresa Scanes | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|||||||
Susan Jane Phelps | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||||
Alan Sydney Layland | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|||||||
BOB ORRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LESLEY JANE MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.