ymddiriedolwyr ANDOVER TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 284296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Shellard CBE | Cadeirydd | 09 January 2014 |
|
|
||||
Sandra Hawke | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
John Gray | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Chris Bevan Todd | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Heather Ball | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Susan Way | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Linda Diane Williams | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
ANTHONY PENFOUND | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
||||
RENIE SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.