ymddiriedolwyr THE CITY OF LONDON ENDOWMENT TRUST FOR ST PAUL'S CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 285023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Peter Corti Emmerson | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||
Luke Ponsonby | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||||
Davina Walter | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||||
JOE BARCLAY | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||||
RICHARD PARRY | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|
||||||
DAVID BARNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.