Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF SOMPTING CHURCH
Rhif yr elusen: 285958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST OCTOBER 1982 AS AMENDED ON THE 17TH JULY 1984, 15 JULY 2008 AND 13 JULY 2010 as amended on 20 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION REPAIR MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC FITTINGS ORNAMENTS FURNITURE AND MONUMENTS OF AND IN THE CHURCH AND THE PRECINCTS THEREOF EXCLUDING DWELLING HOUSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ST MARY THE VIRGIN, SOMPTING
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.