ymddiriedolwyr THE AMERSHAM FESTIVAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 286455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Jenkin | Cadeirydd | 20 May 2024 |
|
|||||
Hilary McCann | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Nicholas George Kirkbride | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Lesley Mathieson | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Professor Christine Susan Norton | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
GILL MINIKIN | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.