Hanes ariannol THE COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY
Rhif yr elusen: 287815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.72k | £553.61k | £941.42k | £924.44k | £667.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £707.59k | £662.92k | £795.84k | £835.93k | £750.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £436.49k | £305.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.31k | £38.74k | £59.98k | £72.45k | £78.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £696.59k | £511.99k | £882.43k | £851.99k | £588.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.83k | £2.88k | £1 | £1 | £26 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £20.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.56k | £658.93k | £795.43k | £835.74k | £750.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03k | £4.00k | £412 | £192 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.44k | £0 | £6.44k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.