Hanes ariannol AUTISM HAMPSHIRE
Rhif yr elusen: 288141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.33m | £4.30m | £4.11m | £4.13m | £7.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.02m | £4.37m | £4.03m | £4.75m | £7.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.34m | £237.08k | £3.93m | £3.78m | £6.44m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.90k | £136.64k | £154.53k | £153.76k | £279.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £156.79k | £50.38k | £73.79k | £69.50k | £34.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £57.77k | £30.28k | £102.88k | £131.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.96m | £4.17m | £4.00m | £3.93m | £6.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.27k | £2.75k | £4.04k | £4.00k | £4.78k | |
|
Incwm - Arall | £213.45k | £0 | £0 | £24.93k | £890.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £19.85k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.96m | £4.25m | £3.88m | £4.57m | £7.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.45k | £123.62k | £146.71k | £187.16k | £187.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.98k | £10.94k | £12.59k | £19.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.