ymddiriedolwyr CARE INTERNATIONAL UK
Rhif yr elusen: 292506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyndall Norma Stein | Cadeirydd | 01 August 2022 |
|
|||||
Susanna Mary Ndaruhutse | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Dr Amadu Wurie Khan | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Laura Kelly | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Sribavan SRISATHKURUNATHAN | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Anita Yuen | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Desiree D'Souza | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Khalid El Ansari | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Edward Sparrow | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.