Hanes ariannol HARTCLIFFE AND WITHYWOOD VENTURES
Rhif yr elusen: 293417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.17m | £1.27m | £1.35m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.16m | £1.15m | £1.24m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £76.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £401.46k | £94.28k | £2.85k | £3.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.57k | £76.32k | £91.43k | £3.28k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £562.13k | £434.16k | £436.21k | £540.53k | £13.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £631.57k | £657.95k | £740.40k | £803.19k | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.13k | £2.24k | £82 | £88 | £2.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £622 | £151 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £847.88k | £778.72k | £812.60k | £847.84k | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £366.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.30k | £4.22k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £377.21k | £337.93k | £387.44k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.