Hanes ariannol THE WOODLAND TRUST
Rhif yr elusen: 294344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.62m | £56.08m | £87.49m | £76.38m | £82.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.23m | £53.32m | £70.15m | £68.65m | £69.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £95.12k | £290.15k | £4.76m | £913.00k | £1.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.28m | £3.14m | £4.66m | £6.34m | £6.17m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.01m | £40.26m | £61.89m | £51.38m | £62.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.93m | £6.53m | £11.30m | £4.27m | £4.92m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.74m | £8.26m | £12.99m | £18.15m | £13.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £845.00k | £864.00k | £1.02m | £608.00k | £867.00k | |
|
Incwm - Arall | £91.00k | £165.00k | £285.00k | £1.98m | £1.09m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.28m | £14.27m | £14.27m | £18.27m | £20.23m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £38.59m | £42.95m | £57.31m | £58.58m | £58.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.64m | £10.38m | £12.84m | £10.07m | £11.45m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £193.00k | £246.00k | £320.00k | £357.00k | £317.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £508.00k | £823.00k | £338.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £173.00k | £159.00k | £255.00k | £179.00k | £149.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.