Hanes ariannol Waverley Abbey Trust
Rhif yr elusen: 294387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.16m | £2.73m | £2.96m | £4.53m | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.31m | £3.41m | £3.53m | £3.53m | £3.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £925.05k | £635.07k | £949.94k | £2.72m | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £78.31k | £28.98k | £16.75k | £116.74k | £173.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £1.94m | £1.89m | £1.62m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.32k | £1.10k | £423 | £227 | £7.03k | |
|
Incwm - Arall | £70.87k | £126.55k | £103.28k | £67.23k | £39.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £216.17k | £8.08k | £113.47k | £192.61k | £53.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.90m | £3.02m | £3.03m | £2.71m | £2.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £333.80k | £361.29k | £483.58k | £815.89k | £1.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £92.45k | £100.75k | £99.06k | £92.67k | £87.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.15k | |
|
Gwariant - Arall | £76.89k | £28.05k | £16.44k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.