Hanes ariannol CHILD POVERTY ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 294841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.12m | £3.89m | £5.89m | £5.84m | £5.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58m | £4.21m | £4.55m | £4.85m | £5.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £191.89k | £16.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £908.13k | £837.18k | £1.16m | £960.66k | £1.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £852.02k | £283.67k | £1.37m | £1.25m | £1.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £830 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.74m | £3.56m | £4.48m | £4.56m | £4.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £831 | £6.04k | £6.20k | £9.71k | £37.83k | |
|
Incwm - Arall | £1.52m | £45.48k | £30.39k | £15.85k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £155.12k | £5.70k | £45.71k | £42.03k | £24.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.31m | £3.99m | £4.30m | £4.59m | £5.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £265.64k | £219.05k | £252.82k | £259.64k | £323.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.49k | £81.15k | £57.33k | £63.28k | £104.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.