Dogfen lywodraethu CHILD POVERTY ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 294841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 FEB 1986 AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 25 MAR 1986, 9 FEB 2000, 11 DEC 2002, ARTICLES OF ASSOCIATION 2 DECEMBER 2009 & REGISTERED WITH COMPANIES HOUSE ON 22 DEC 2009, RESOLUTION 6 OCTOBER 2010 AS AMENDED 25/9/14 as amended on 24 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PREVENT POVERTY AMONG CHILDREN AND FAMILIES WITH CHILDREN AND TO PROMOTE ACTION FOR THE RELIEF DIRECTLY OR INDIRECTLY OF SUCH POVERTY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.