ymddiriedolwyr THAMES RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 295138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID WARDLE | Cadeirydd | 05 September 2017 |
|
|
||||
Timothy David Parr | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Nigel John Davenport | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Dr Ian Bull | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Benedicta Ekua Ann Clarice Moxon | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Lou Kizwini | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
LESLIE JONES OBE | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
||||
Dr ALASTAIR FERGUSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER POUPARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.