Hanes ariannol AL-SHIRKATUL ISLAMIYYAH
Rhif yr elusen: 295197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.46m | £6.60m | £6.09m | £6.82m | £7.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.30m | £6.49m | £5.86m | £6.31m | £7.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £383 | £9.54k | £20.61k | £1.22k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.43m | £6.55m | £6.05m | £6.76m | £6.95m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.23k | £23.43k | £22.04k | £22.04k | £253.54k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £17.76k | £2.21k | £34.79k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £1.29m | £1.41m | £1.11m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.01m | £5.20m | £4.45m | £5.20m | £5.84m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £67.05k | £24.66k | £33.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.