Hanes ariannol THE ALBERT EDWARD PROCTER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 295913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/02/2019 | 02/02/2020 | 02/02/2021 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.54k | £14.63k | £25.79k | £11.48k | £12.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.21k | £28.36k | £43.84k | £12.95k | £18.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.