ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE HARROW MUSEUM AND HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 296565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Hamill | Cadeirydd | 16 July 2014 |
|
|
||||
Rishaal Shah | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Annette Lilla Kendall | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Henry John Wyatt | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Marilyn Ann Macey | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Mills | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Franziska Trodd | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
Brenda Cunnane | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
EDWARD ROBIN GODFREY YOULE | Ymddiriedolwr | 10 February 2013 |
|
|||||
DAVID SELWOOD BUCKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN ERIC FRASER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA DOROTHY ANNE CANNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PRITY SHAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.