ymddiriedolwyr KATHARINE HOUSE HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 297099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Tim Jenner | Cadeirydd | 02 May 2019 |
|
|
||||||
Anne Catherine Tutt | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||||
Benjamin Walmsley | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||||
David Whittingham | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||||
Claire Dobbs | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
Samuel Shadbolt | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||||
Richard Nicholas Jones | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||||
Mary Lindsey Bowser | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||||
Geraldine Burke | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.