Hanes ariannol THE BENNETT KLEINWORT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 297260
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300 | £304 | £5.30k | £312 | £332 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.20k | £1.23k | £1.23k | £1.13k | £2.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.