ymddiriedolwyr THE MAGIC CIRCLE FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 297582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Roy Berglas | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Vimal Tilakapala | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|||||
Martin Patrick Kaufman | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|||||
Neil Bartley PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
STUART ALAN SCOTT | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
SARAH JANE CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Barry HARRIS | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
GARRY THOMAS | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.