ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE AVIATION COLLECTION
Rhif yr elusen: 297818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Woolfrey | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||||
Oliver Towers | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||||
Martin Renshaw | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||||
Anthony Sangwine | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||||
Christopher Campbell | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||||
Graham George Howell | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|||||||
TONY MACKINNON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.