ymddiriedolwyr VICTIM SUPPORT
Rhif yr elusen: 298028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew David Tivey | Cadeirydd | 26 October 2016 |
|
|
||||
Sudeep Chatterjee | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Susan Steen | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Angela Gascoigne | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Debbie Gillatt | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Clarisse Mallem | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Rachel Onikosi | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Amanda Hamilton-Stanley | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Helen Evans | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Kathryn Adkins | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.