Hanes ariannol PAUL STRICKLAND SCANNER CENTRE
Rhif yr elusen: 298867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.26m | £7.47m | £8.45m | £8.01m | £8.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.60m | £7.23m | £7.87m | £9.31m | £9.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.02m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £585.45k | £478.51k | £1.30m | £439.62k | £517.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.46m | £6.76m | £6.94m | £7.11m | £8.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204.84k | £232.18k | £208.87k | £321.64k | £276.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £145.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £322.56k | £239.94k | £999.18k | £199.60k | £324.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.39m | £7.07m | £7.71m | £9.14m | £9.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216.49k | £161.74k | £155.09k | £171.89k | £179.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.90k | £22.10k | £22.10k | £23.00k | £23.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.