Hanes ariannol LEWISHAM BEREAVEMENT COUNSELLING
Rhif yr elusen: 298997
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.56k | £38.51k | £55.43k | £43.90k | £44.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.61k | £52.21k | £64.77k | £51.54k | £54.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £52.51k | N/A | £42.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.01k | £31.50k | N/A | £42.01k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.