ymddiriedolwyr AIDS CARE EDUCATION AND TRAINING
Rhif yr elusen: 299293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY PAUL SPENCER | Cadeirydd | 02 May 2012 |
|
|||||
Dr Ruth Mary Mikhail | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Damilola Verity | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
CHRIS TURLAND | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Megan Josephine Tynan | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Neil Henderson Casey | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.