Hanes ariannol STILLBIRTH AND NEONATAL DEATH SOCIETY
Rhif yr elusen: 299679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.12m | £3.71m | £6.38m | £6.75m | £7.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.31m | £4.02m | £3.56m | £4.59m | £6.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £232.28k | £149.04k | £517.67k | £18.00k | £436.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.27m | £2.01m | £2.81m | £2.60m | £2.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.60m | £1.48m | £2.73m | £4.12m | £4.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £244.09k | £219.46k | £529.03k | £35.46k | £487.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £307.58k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £12.00k | £17.35k | £17.35k | £283.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.43m | £3.13m | £2.57m | £2.77m | £3.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £882.30k | £886.90k | £983.94k | £1.82m | £3.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.36k | £42.79k | £17.94k | £34.95k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £116.91k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.