ymddiriedolwyr BIGGLESWADE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 300458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Cheney | Cadeirydd | 30 June 2021 |
|
|
||||||
Joseph William Febery-Watts | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||||
John Gibson | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||||
David Alan Moult | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||
Ben Whittle | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||||
Graham Thorpe | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||||
Barry David JEFFERD | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||||
Christopher Joseph Dodds | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||
Margaret Anne Porter | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||||
Robert Matthew Pullinger | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|||||||
Tracey Murrell | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||||
David Bridges | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.