ymddiriedolwyr WEYMOUTH UNIT 360 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 301201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdr RN Rtd Geoffrey Bowker UMT Chair | Cadeirydd | 10 May 2017 |
|
|
||||
Charles Deremaux | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Yvonne Marie Coleman | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Hannah Trethewey | Ymddiriedolwr | 24 August 2019 |
|
|
||||
Paul Hargest | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Rev Philip Elliott | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.