ymddiriedolwyr 1ST BIRCHINGTON AIR SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Randall | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
ROBERT KINGSMAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Jonathan Jackson | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Samantha Jane David | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Samantha Stanton | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Daniel Le Corney | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Richard Phillpott | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|||||
Brigette Watson | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.