ymddiriedolwyr BROMLEY DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Kevin Zaple | Cadeirydd | 15 January 2012 |
|
|
||||
Jonathan Pownall | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|||||
Gary Hurle | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Claire-Marie Hannam | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Sheila Howard | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
MR LES DOBBS | Ymddiriedolwr | 15 January 2012 |
|
|||||
TERRY JAMES NEWMAN | Ymddiriedolwr | 15 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.