ymddiriedolwyr COMPTON DUNDON AND LITTLETON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET DAVIES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Will Carley | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Stephen King | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Gary Millner | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Lynne Sandbach | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Greg Jones | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Kevin Fleming | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|||||
Pete Matthews | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Helen Miles | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|||||
Fay Ridgill | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
Tiffany Kearton | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||
BRIAN LEYSHON | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.