ymddiriedolwyr BATTLE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 305166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Field | Cadeirydd | 03 November 2012 |
|
|
||||
Louise Turner | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Sandra Gerken | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Anita Ellen Hickman | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Carolyn Borthwick | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Lorna Godwin-Crowhurst | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Tracy Dixon | Ymddiriedolwr | 23 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.