ymddiriedolwyr COWFOLD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Mark Bailey | Cadeirydd | 05 March 2019 |
|
|
||||
AIDAN FRANCIS FAVELL | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|||||
Guy Hillier Ekins | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
David Precious | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
DEBORAH JANE MILES | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||
JENNY BALDWIN | Ymddiriedolwr | 12 November 2012 |
|
|||||
LINDA SOWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.