Hanes ariannol KINGSLEY SCHOOL, BIDEFORD
Rhif yr elusen: 306709
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.49m | £4.48m | £4.47m | £4.41m | £4.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.42m | £4.52m | £4.40m | £4.32m | £4.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.30k | £70.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £75.29k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £114.60k | £123.40k | £116.74k | £103.86k | £67.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.35m | £4.36m | £4.23m | £4.22m | £4.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £677 | £699 | £741 | £5.17k | £5.17k | |
|
Incwm - Arall | £26.41k | £4.07k | £120.62k | £10.33k | £2.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.36m | £4.44m | £4.33m | £4.21m | £4.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.30k | £54.96k | £64.55k | £84.98k | £84.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.