Hanes ariannol POHWER
Rhif yr elusen: 1061543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.91m | £13.50m | £15.62m | £15.93m | £16.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.90m | £13.21m | £14.56m | £14.32m | £16.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.31m | £13.31m | £14.95m | £13.46m | £16.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.00k | £88.47k | £562.83k | £676.79k | £566.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.41k | £43.79k | £35.66k | £22.58k | £35.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.07k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.79m | £13.42m | £15.51m | £15.89m | £16.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.38k | £4.82k | £761 | £2.10k | £33.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £30.05k | £79.81k | £16.21k | £5.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £500 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.89m | £13.17m | £14.55m | £14.23m | £16.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.99k | £35.00k | £7.32k | £84.82k | £2.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.07k | £56.53k | £46.04k | £51.81k | £79.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.