Hanes ariannol HASTINGS ADVICE AND REPRESENTATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1083566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £545.65k | £536.50k | £656.49k | £721.16k | £768.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.70k | £546.37k | £518.14k | £625.61k | £737.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £270.08k | £230.81k | £230.81k | £230.81k | £300.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.99k | £54.65k | £51.00k | £135.50k | £62.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.85k | £30.42k | £100.95k | £38.93k | £52.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £98.24k | £97.23k | £76.93k | £125.83k | £135.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £432.43k | £408.61k | £478.55k | £556.38k | £580.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £127 | £237 | £72 | £25 | £650 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £488.05k | £476.50k | £457.12k | £535.74k | £620.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.66k | £69.88k | £61.02k | £89.87k | £117.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.04k | £3.53k | £3.53k | £4.50k | £5.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.