Hanes ariannol KENT COLLEGE, CANTERBURY
Rhif yr elusen: 307844
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.09m | £10.36m | £10.95m | £12.49m | £13.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.75m | £10.05m | £10.46m | £11.47m | £12.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.42k | £0 | £0 | £0 | £55.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £186.98k | £381.39k | £228.30k | £224.91k | £264.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.88m | £9.81m | £10.65m | £12.10m | £12.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.93k | £71.68k | £39.49k | £30.91k | £33.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £94.94k | £33.84k | £127.89k | £45.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.55m | £9.78m | £10.30m | £11.29m | £12.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £85.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £103.19k | £93.40k | £113.13k | £124.03k | £120.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.