Hanes ariannol NORWOOD SCHOOLS LTD
Rhif yr elusen: 307992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.10m | £31.01m | £30.87m | £29.14m | £28.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.42m | £30.13m | £30.09m | £28.70m | £28.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.91m | £17.54m | £16.60m | £16.84m | £17.16m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | £20.00k | £1.15m | £653.00k | £18.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.25m | £9.88m | £10.40m | £9.37m | £9.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £739.00k | £569.00k | £472.00k | £321.00k | £231.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.75m | £19.43m | £19.36m | £19.03m | £18.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £353.00k | £380.00k | £408.00k | £414.00k | £463.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £755.00k | £232.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.30m | £29.08m | £29.00m | £28.38m | £28.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £206.00k | £205.00k | £241.00k | £170.00k | £224.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £349.00k | £390.00k | £308.00k | £341.00k | £310.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £918.00k | £845.00k | £843.00k | £151.00k | £177.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.