ymddiriedolwyr THE KENDRICK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Page | Cadeirydd |
|
|
|||||
Samantha Kumra | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Charles Ramsden | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Keith Miller | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Claire Connell | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
MARSHA CAREY-ELMS | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|||||
KAREN BOSSOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER GARRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL WALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.