ymddiriedolwyr MARLBOROUGH COLLEGE
Rhif yr elusen: 309486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Chambers | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Kasase Kabwe | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|||||
Michael Birkin | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|||||
Ros King | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Sabina Reeves | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Peter Denton | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Professor Simon Mordant AO | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Tania Freeman | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Timothy MARTIN-JENKINS | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.