Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION OLDHAM LIMITED
Rhif yr elusen: 1063577
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £464.44k | £741.88k | £1.28m | £893.62k | £940.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £442.93k | £628.07k | £698.10k | £757.94k | £895.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £662.64k | £746.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £22.02k | £94.61k | £82.15k | £67.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £719.85k | £1.18m | £797.76k | £866.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £8.93k | £13.71k | £6.85k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £615.46k | £694.17k | £751.17k | £895.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.62k | £3.93k | £6.77k | £12.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £211.27k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.