Hanes ariannol CULFORD SCHOOL
Rhif yr elusen: 310486
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.49m | £11.43m | £11.09m | £11.40m | £12.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.46m | £11.02m | £10.82m | £11.15m | £12.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £67.97k | £30.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £252.54k | £686.24k | £430.82k | £473.44k | £358.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £845.59k | £796.21k | £742.83k | £854.90k | £765.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.79m | £9.95m | £9.92m | £10.03m | £11.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £11.92k | £13.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £28.83k | £66.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.77m | £10.38m | £10.27m | £10.51m | £11.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £610.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.69k | £80.70k | £76.74k | £81.17k | £82.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.