Hanes ariannol PRINCESS HELENA COLLEGE
Rhif yr elusen: 311064
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.46m | £3.53m | £5.60m | £3.95m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.62m | £3.76m | £4.05m | £6.54m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.12k | £8.92k | £3.31k | £44.47k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £183.44k | £187.85k | £193.64k | £129.75k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.87m | £2.83m | £2.89m | £3.39m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £385.11k | £504.17k | £2.51m | £381.96k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.53m | £3.67m | £3.93m | £4.53m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.25k | £11.34k | £11.96k | £11.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £92.91k | £123.37k | £2.02m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.