Hanes ariannol SOUTH LONDON FINE ART GALLERY AND LIBRARY
Rhif yr elusen: 312160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £2.07m | £2.39m | £2.61m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £2.17m | £2.25m | £2.42m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.43k | £78.64k | £1.72m | £1.15m | £861.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £921.64k | £1.09m | £1.72m | £1.20m | £953.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.73k | £75.00k | £64.07k | £338.70k | £116.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £901.12k | £602.21k | £1.07m | £822.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.79m | £1.78m | £1.82m | £1.88m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £437.08k | £387.93k | £424.01k | £546.64k | £436.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.21k | £22.38k | £18.72k | £23.45k | £30.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.