Hanes ariannol Forest School, London
Rhif yr elusen: 312677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.93m | £25.38m | £25.85m | £28.43m | £31.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.59m | £24.81m | £25.42m | £27.80m | £31.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.53k | £355.53k | £199.77k | £3.54k | £3.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.19m | £787.68k | £690.63k | £1.19m | £1.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.21m | £23.66m | £24.37m | £26.53m | £29.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.26k | £10.30k | £1.54k | £2.01k | £103.17k | |
|
Incwm - Arall | £508.33k | £566.60k | £590.24k | £703.95k | £685.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.58m | £24.00m | £24.68m | £26.69m | £29.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.02m | £808.24k | £741.60k | £1.11m | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £322.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.